Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский (Пунин Игорь Иванович). Значение игнатий (пунин) в православной энциклопедии древо
В 1990 г. окончил среднюю школу № 46 г. Брянска и поступил на I курс Смоленского межъепархиального духовного училища (впоследствии — Смоленская духовная семинария), которое окончил в 1995 г. по первому разряду.
С ноября 1993 г. работал в должности референта председателя Московского Патриархата. За время работы в ОВЦС неоднократно входил в состав официальных делегаций, направлявшихся в Грецию, Иран, Литву, Польшу, Германию, Израиль, Италию, Испанию, на Кубу, в Канаду.
23 марта 1998 г. митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом пострижен в иночество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца.
7 апреля 1998 г. митрополитом Смоленским Кириллом в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска рукоположен во диакона, 7 апреля 1999 г. — во пресвитера.
В сентябре 1999 г. был назначен настоятелем восстанавливающегося храма Иоанна Предтечи при Смоленском духовном училище; 28 ноября в связи с освящением вышеупомянутого храма за труды, понесенные при его восстановлении, награжден правом ношения наперсного креста.
23 мая 2001 г. назначен настоятелем строящегося в Смоленске храма Новомучеников и исповедников Российских; 25 сентября в связи с освящением упомянутого храма Предстоятелем Церкви награжден благословенной Патриаршей грамотой.
С 2002 г. — руководитель Духовного православного центра на базе прихода храма Новомучеников и исповедников Российских, включающего в себя воскресные школы для детей и взрослых, детей-инвалидов, библиотеку, спортивный комплекс и компьютерный класс.
К празднику Святой Пасхи 2003 г. Святейшим Патриархом Алексием II удостоен сана игумена.
В 2004 г. в связи с окончанием строительных работ нижнего храма Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня прихода церкви Новомучеников и исповедников Российских Святейшим Патриархом Алексием II награжден правом ношения палицы.
2 мая 2005 г. митрополитом Смоленским Кириллом в Успенском кафедральном соборе Смоленска возведен в сан архимандрита.
Архиерейская хиротония состоялась 7 июля 2005 г. в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Алексий II.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. () назначен епископом Бронницким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла храма .
В декабре 2010 г. приходских храмов на территории Западного административного округа г. Москвы (Михайловское благочиние).
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. управляющим в границах Западного административного округа г. Москвы и временно Восточным викариатством в границах Восточного административного округа г. Москвы.
Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. () назначен на новообразованную с сохранением должности председателя Синодального отдела по делам молодежи.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2013 г. освобожден от управления Восточным викариатством г. Москвы с сохранением должности временного управляющего Западным викариатством.
Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2013 г. () утвержден в должности священноархимандрита Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 28 октября 2015 г. от должности настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне и назначен настоятелем храмов г. Москвы.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 29 октября 2015 г. освобожден от временного управления Западным викариатством г. Москвы.
Решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. () от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 22 мая 2017 г. освобожден от обязанностей настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы — Патриаршего подворья на Крутицах г. Москвы.
В 2011-2017 гг. — член Русской Православной Церкви.
Член Русской Православной Церкви.
Руководитель Синодального отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий встретился 28 ноября со священнослужителями, ответственными за молодежное служение на приходах, и юношами и девушками из молодежных движений Андреевского благочиния г. Москвы, сообщили «Благовест-инфо» в Синодальном отделе по делам молодежи. На встрече в ДК «Лира» в Бутово собралось более 200 участников.На собрании, проходившем под председательством епископа Игнатия и благочинного Андреевского округа протоиерея Анатолия Кожа, были показаны презентации по итогам молодежной, миссионерской и социальной работы на приходах за 2010 год. Среди участников были делегаты от многих приходов благочиния, в частности, храмов святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, Рождества Христова в с. Черневе, вмч. Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, мученицы Параскевы Пятницы в Качалове и других.
«Церковь – это не система ограничений, а как раз та среда, которая дает человеку свободу, шансы и возможности, что мы и видим в итогах проделанной работы», – сказал настоятель храма вмц. Параскевы в Качалове, благочинный о. Анатолий. И действительно, в отчетных презентациях ответственных за молодежное служение оказались охваченными все значимые сферы: молодежная внебогослужебная среда общения, обучения, интеллектуального и творческого развития, совместные паломничества и трудничества, просветительская и миссионерская работа со студенчеством и молодежью, введение их в литургическую приходскую жизнь, развитие православного волонтерского движения, социальная работа, миссионерская работа в отдаленных регионах страны.
«В последнее время мы все явственнее ощущаем глубину разрыва между младшим и старшим поколением детей из православных семей. По наступлении определенного возраста многих детей, выросших в лоне Церкви, буквально поглощает жизнь светская, зачастую в не самых своих хороших проявлениях. Потому что, по сути, у нас не везде еще есть духовное пространство, способное принять подростков, вышедших из воскресных школ, – сказал в своем заключительном слове руководитель Синодального отдела по делам молодежи. – Наша первоочередная задача – заполнить это пустующее пространство, создать условия для гармоничного перехода ребенка из одной среды православного общения в другую».
Епископ Игнатий подчеркнул, что та система реализации молодежных инициатив, которая успешно проводится во многих регионах страны и в столичных благочиниях, дает свои плоды в этом отношении.
«Я с радостью отмечаю, что общение нашего молодежного актива уже выходит за рамки просто совместного делания – в нем возрождаются исконные для нашей веры общинные традиции восприятия своих единомышленников как одной большой семьи, и это укрепляет веру в то, что мы на правильном пути», – заключил архиерей.
Епископ Бронницкий Игнатий (Пунин) назначен Председателем Синодального Отдела Русской Православной Церкви по делам молодежи.
Вот краткая справка о нем с сайта My Патриархии :
Игнатий, епископ Бронницкий, викарий Патриарха Московского и всея Руси (Пунин Игорь Иванович)
Биография:
Епископ Игнатий (в миру Пунин Игорь Иванович) родился в городе Брянске в семье рабочих.
В 1990 году окончил среднюю школу №46 города Брянска.
В 1990 году поступил на 1 курс Смоленского межъепархиального духовного училища (впоследствии — Смоленская духовная семинария), которое окончил в 1995 году по первому разряду.
С ноября 1993 года работал в должности референта председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. За время работы в ОВЦС МП неоднократно входил в состав официальных делегаций, направлявшихся в Грецию, Иран, Литву, Польшу, Германию, Израиль, Италию, Испанию, на Кубу, в Канаду.
23 марта 1998 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом пострижен в иночество с именем Игнатий в честь святого священномученика Игнатия Богоносца.
7 апреля 1998 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска рукоположен во диакона, 7 апреля 1999 года — во пресвитера.
В сентябре 1999 года был назначен настоятелем восстанавливающегося храма Иоанна Предтечи при Смоленском духовном училище. 28 ноября в связи с освящением вышеупомянутого храма за труды, понесенные при его восстановлении, Святейшим Патриархом Алексием награжден правом ношения наперсного креста.
23 мая 2001 года назначен настоятелем строящегося в Смоленске храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
25 сентября 2001 года в связи с освящением упомянутого храма Предстоятелем Церкви был награжден благословенной Патриаршей грамотой.
С 2002 года является руководителем Духовного православного центра на базе прихода храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских, включающего в себя воскресные школы для детей и взрослых, детей-инвалидов, библиотеку, спортивный комплекс и компьютерный класс.
К празднику Святой Пасхи 2003 года Святейшим Патриархом Алексием удостоен сана игумена.
5 января 2005 года был пострижен в монашество с именем Игнатий в честь святого священномученика Игнатия Богоносца.
В 2004 году в связи с окончанием строительных работ нижнего храма в честь Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня прихода церкви Новомучеников и Исповедников Российских Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден правом ношения палицы.
2 мая 2005 года в кафедральном Свято-Успенском соборе Смоленска по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом возведен в сан архимандрита.
7 июля 2005 года в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Алексий совершил хиротонию архимандрита Игнатия (Пунина) во епископа Вяземского, викария Смоленской и Калининградский епархии.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 года (журнал №23) назначен епископом Бронницким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Решением Священного Синода от 6 октября 2010 года (журнал №98) назначен председателем Синодального отдела по делам молодежи.
Дата рождения:
17 апреля 1973 г.
Дата пострига:
23 марта 1998 г.
Дата хиротонии:
7 июля 2005 г.
Тезоименитство:
11 февраля
Биография:
Епископ Игнатий (в миру Пунин Игорь Иванович) родился в г. Брянске в семье рабочих.
В 1990 году окончил среднюю школу № 46 Брянска.
В 1990 году поступил на 1 курс Смоленского Межъепархиального Православного Духовного Училища (впоследствии - Смоленская Православная Духовная Семинария), которое окончил в 1995 году по первому разряду.
С ноября 1993 года работал в должности референта председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. За время работы в ОВЦС МП неоднократно входил в состав официальных делегаций, направлявшихся в Грецию, Иран, Литву, Польшу, Германию, Израиль, Италию, Испанию, Канаду, на Кубу.
23 марта 1998 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом пострижен в иночество с именем Игнатий в честь святого священномученика Игнатия Богоносца.
7 апреля 1998 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска рукоположен в диакона, 7 апреля 1999 года - в пресвитера.
В сентябре 1999 года был назначен настоятелем восстанавливаемого храма Иоанна Предтечи при Смоленском Духовном училище. 28 ноября в связи с освящением вышеупомянутого храма за труды, понесенные при его восстановлении, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден правом ношения наперсного креста.
23 мая 2001 года был назначен настоятелем строящегося в Смоленске храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
25 сентября 2001 года в связи с освящением упомянутого храма Предстоятелем Церкви был награжден благословенной Патриаршей грамотой.
С 2002 года является руководителем Духовного православного центра на базе прихода храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских, включающего в себя библиотеку, спортивный комплекс, компьютерный класс и воскресные школы для детей и взрослых, а также для детей-инвалидов.
К празднику Святой Пасхи 2003 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II удостоен сана игумена.
В 2004 году в связи с окончанием строительных работ нижнего храма в честь Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня прихода церкви Новомучеников и Исповедников Российских Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден правом ношения палицы.
2 мая 2005 года в кафедральном Свято-Успенском соборе Смоленска по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом возведен в сан архимандрита.
7 июля 2005 года в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил хиротонию архимандрита Игнатия (Пунина) в епископа Вяземского, викария Смоленской и Калининградский епархии.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 года (журнал № 23) назначен епископом Бронницким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 09.04.2009 № 36 назначен настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне г. Москвы.
Решением Священного Синода от 6 октября 2010 г. (журнал № 98) назначен председателем Синодального отдела по делам молодежи.
В декабре 2010 г. поручено окормление приходских храмов на территории Западного административного округа г. Москвы (Михайловское благочиние).
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. назначен управляющим Западным викариатством в границах Западного административного округа г. Москвы и временно Восточным викариатством в границах Восточного административного округа г. Москвы и включен в состав Епархиального совета г. Москвы по должности.
Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. (журнал № 16) назначен епископом Выборгским и Приозерским.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2013 г. освобожден от управления Восточным викариатством г. Москвы с сохранением должности временного управляющего Западным викариатством.
2 июня 2013 года награжден орденом священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского.
25 июля 2014 года награжден «Орденом почета Кузбасса» за вклад в молодежное и просветительское служение в Сибирском федеральном округе.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла №1030 от 18 июля 2014 г. во внимание к трудам на благо Святой Церкви епископ Выборгский и Приозерский Игнатий был награжден Патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».
Значение ИГНАТИЙ (ПУНИН) в Православной энциклопедии Древо
ИГНАТИЙ (ПУНИН)
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО".
Игнатий (Пунин) (род. 1973), епископ Бронницкий, викарий Московской епархии, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне города Москвы.
В 1990 году окончил среднюю школу N 46 города Брянска.
В 1990 году поступил на 1 курс Смоленского межъепархиального духовного училища (впоследствии - Смоленская духовная семинария), которое окончил в 1995 году по первому разряду.
С ноября 1993 года работал в должности референта председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. За время работы в ОВЦС МП неоднократно входил в состав официальных делегаций, направлявшихся в Грецию, Иран, Литву, Польшу, Германию, Израиль, Италию, Испанию, на Кубу, в Канаду.
23 марта 1998 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом пострижен в иночество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца . 7 апреля того же года в Успенском кафедральном соборе Смоленска также митрополитом Кириллом он был рукоположен во иеродиакона, а 7 апреля 1999 года - во иеромонаха.
В сентябре 1999 года был назначен настоятелем восстанавливающегося храма Иоанна Предтечи при Смоленском духовном училище.
23 мая 2001 года назначен настоятелем строящегося в Смоленске храма во имя Новомучеников и Исповедников Российских.
С 2002 года является руководителем Духовного Православного центра на базе прихода храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских, включающего в себя воскресные школы для детей и взрослых, детей-инвалидов, библиотеку, спортивный комплекс и компьютерный класс.
К празднику Святой Пасхи 2003 года патриархом Московским и всея Руси Алексием II удостоен сана игумена.
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 20 апреля 2005 года игумен Игнатий был избран епископом Вяземским, викарием Смоленской епархии. 2 мая того же года в Смоленском кафедральном Успенском соборе по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом он был возведен в сан архимандрита. 7 июля 2005 года состоялось его архиерейское рукоположение. Хиротонию совершил патриарх Алексий II которому сослужили митрополиты Крутицкий Ювеналий, Смоленский Кирилл, Калужский Климент; архиепископы Берлинский Феофан, Тверской Виктор, Майкопский Пантелеимон, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексий; епископы Зарайский Меркурий, Ставропольский Феофан, Балтийский Серафим, Венский Иларион и Егорьевский Марк.
31 марта 2009 года решением Священного Синода назначен епископом Бронницким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 9 апреля 2009 года № 36 назначен настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне города Москвы .
наперсный крест (от патриарха Алексия II , в связи с освящением Иоанно-Предтеченского храма при Смоленском духовном училище, за труды, понесенные при его восстановлении, 28 ноября 1999)
благословенная Патриаршая грамота (в связи с освящением Смоленского храма новомучеников и исповедников Российских, 25 сентября 2001)
палица (от патриарха Алексия II, в связи с окончанием строительных работ нижнего храма в честь Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня прихода Смоленской церкви Новомучеников и Исповедников Российских, 2004)
Использованные материалы
"Наречение и хиротония архимандрита Игнатия (Пунина) во епископа Вяземского, викария Смоленской епархии", ЖМП, 2005, №8:
http://www.jmp.ru/jmp/05/08-05/04.htm
http://www.patriarchia.ru/db/text/59061.html
http://ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_8643
http://www.pravoslavie.ru/news/30064.htm
День ангела - 29 января. http://www.patriarchia.ru/db/text/59061.html и http://ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_8643, вероятно ошибочно, также указывают что отец Игнатий был "пострижен в монашество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца" 5 января 2005 года, не смотря на упоминание об иноческом постриге в 1998 году. Однако, статья Журнала Московской Патриархии по поводу его архиерейской хиротонии упоминает лишь монашеский постриг 1998 года. См. "Наречение и хиротония архимандрита Игнатия (Пунина) во епископа Вяземского, викария Смоленской епархии", _ЖМП_, 2005, №8, http://www.jmp.ru/jmp/05/08-05/04.htm.
Http://www.ioannp.ru/priesthood/404
ДРЕВО - открытая православная энциклопедия: http://drevo.pravbeseda.ru
О проекте | Хронология | Календарь | Клиент
Православная энциклопедия Древо. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ИГНАТИЙ (ПУНИН) в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- ИГНАТИЙ
(? - ок. 1640) русский патриарх в 1605-06 (назначен Лжедмитрием I) и в 1611-12 (восстановлен польскими интервентами), грек. С 1593 … - ИГНАТИЙ РУС. ПАТРИАРХ
рус. патриарх, родом грек (ум. около 1640). Сначала был архиепископом на о-ве Кипре, но был вынужден турками бежать отсюда и … - ИГНАТИЙ ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
патриарх константинопольский († 877 г.). Сын византийского императора Михаила Рангава, низвергнутого с престола и заключенного в монастырь, Игнатий, еще ребенком, … - ИГНАТИЙ ОСНОВАТЕЛЬ СПАССКОЙ ПУСТЫНИ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
св. († 1591), ученик Кирилла Белозерского, основатель Спасской пустыни (Ломоносовский м-рь) близ Вологды, из которой потом удалился и устроил Вадомский … - ИГНАТИЙ ВИЗ. ПИСАТЕЛЬ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
виз. писатель начала IX ст., диакон великой церкви, митроп. Никейский, автор жизнеописаний патриархов Тарасия († 860) и Никифора († 829), … - ИГНАТИЙ В МИРЕ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(1825-1883) — еписк. костромской и галицкий, воспитанник Моск. духовной академии (1850), в 1861-63 г. ректор Моск. духовн. академии. В 1866 … - ИГНАТИЙ В МИРЕ МАТВЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ СЕМЕНОВ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
ученик, потом учитель Олонецкой семинарии, бакалавр СПб. духовн. Акад., ректор семинарии новгородской, епископ олонецкий, архиепископ донской, воронежский († 1850). Известен … - ИГНАТИЙ В МИРЕ ИВАН СТЕПАНОВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
митроп. сибирский, стольник Алексея Михайловича, в 1677 г. принял монашество в Соловецком м-ре, в 1685 г. архим. моск. Новоспасского м-ря, … - ИГНАТИЙ АРХИМАНДРИТ РОСТОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО М-РЯ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
св., архимандрит Ростовского Богоявленского м-ря, с 1261 по год смерти (1288) еп. ростовский. Присутствовал на соборе владимирском, собранном м-том Кириллом … - ИГНАТИЙ АРХИМАНДРИТ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(† 1438) — архимандрит Киево-Печерского монастыря, преподобный. В житии его рассказывается, что больные выздоравливали, когда он совершал над ними молитву … - ИГНАТИЙ ИЕВЛЕВИЧ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
архимандрит Богоявленского м-ря, в Полоцке († 1667 г.). Известен отзывом о деле патриарха Никона и речью царю (напеч. в III … - ИГНАТИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРЯНЧАНИНОВ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(1807-67) — сначала военный инженер, затем инок и архимандрит Сергиевой пустыни близ Петербурга; впоследствии епископ костромской и кавказский; известен аскетическими … - ИГНАТИЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов, 1807 - 67) - сначалавоенный инженер, затем инок и архимандрит Сергиевой пустыни близПетербурга; впоследствии епископ костромской … - ПУНИН
П́УНИН Ник. Ник. (1888-1953), искусствовед. С 1918 один из организаторов системы худ. образования и музейного дела в СССР. Тр. по … - ИГНАТИЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
ИГН́АТИЙ БОГОНОСЕЦ (ок. 35 - ок. 107), христ. святой, мученик, епископ Антиохийский; отец Церкви. Казнён в Риме. Послания И.Б. проникнуты … - ИГНАТИЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
ИГН́АТИЙ (в миру Дм. Ал-др. Брянчанинов) (1807-67), правосл. духовный писатель, богослов. С 1834 архимандрит Троице-Сергиевой пустыни, епископ Кавказский и Черноморский … - ИГНАТИЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
ИГН́АТИЙ (?-ок. 1640), рус. патриарх в 1605-06 (назначен Лжедмитрием I) и в 1611-12 (восстановлен польск. интервентами), грек. С 1593 в … - ИГНАТИЙ в словаре Синонимов русского языка:
игнат, … - ИГНАТИЙ в Полном орфографическом словаре русского языка:
Игнатий, (Игнатиевич, Игнатиевна и Игнатьевич, … - ПУНИН
Николай Николаевич (1888-1953) , российский искусствовед. С 1918 один из организаторов системы художественного образования и музейного дела в СССР. Труды … - ИГНАТИЙ в Современном толковом словаре, БСЭ:
(в миру Брянчанинов Дмитрий Александрович) (1807-67) , российский православный епископ, духовный писатель, богослов. В книге «Аскетические опыты» (1865) - назидательно-аскетическое … - ИГНАТИЙ МОСКОВСКИЙ
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (+ ок. 1640), бывш. патриарх Московский и всея Руси . Родом грек. … - ИГНАТИЙ МАРИУПОЛЬСКИЙ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (Гозадини) (1715 - 1786), Мариупольский, митрополит Готфейский и Кефайский, святитель. … - ИГНАТИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий I (ок. 797 - 877), патриарх Константинопольский, святитель. В миру Никита. Память … - ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ в Православной энциклопедии Древо.
- ИГНАТИЙ (ХАЗИМ) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий IV (Хазим) (род. 1921 ), патриарх Антиохийский и всего Востока. В миру Хазим … - ИГНАТИЙ (СМОЛА) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (Смола) (+ 1741), бывш. митрополит Коломенский. С 1709 г. - архимандрит Московского Богоявленского … - ИГНАТИЙ (СЕМЕНОВ) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (Семенов) (1791 - 1850), архиепископ Воронежский. В миру Семенов Матфей Афанасьевич, родился … - ИГНАТИЙ (МАДЕНЛИДИС) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (Маденлидис) (род. 1930), митрополит Центральноафриканский, ипертим и экзарх всех полуденных стран. В миру … - ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игнатий (Брянчанинов) (1807 - 1867), епископ Кавказский и Черноморский, святитель. Известный русский … - ИГНАТИЙ (РУССКИЙ ПАТРИАРХ) в Краткой биографической энциклопедии:
Игнатий - русский патриарх, родом грек (умер около 1640 г.). Сначала был архиепископом на о-ве Кипр, но был вынужден турками … - ПУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ в Большом энциклопедическом словаре:
(1888-1953) российский искусствовед. С 1918 один из организаторов системы художественного образования и музейного дела в СССР. Труды по истории русского … - КОНСТРУКТИВИЗМ в Лексиконе нонклассики, художественно-эстетической культуры XX века, Бычкова.
- ПЕЧКИН в Энциклопедии русских фамилий, тайн происхождения и значений:
- ПЕЧКИН в Энциклопедии фамилий:
Множество русских фамилий имеют в основе названия самых обычных предметов, построек, их отдельных частей: Банин, Банников, Баннов, Банный, Денников (денник … - ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Троице-Сергиева Приморская пустынь, мужской монастырь. Адрес: Россия, 193000, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, … - ПОСТ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Пост - время усиленного молитвенного обращения к Богу и воздержания от пищи животного происхождения. Установление поста …